EVENTURES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Zona Franca, 109
Código Postal 08038
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EVENTURES SL
CIF B64023039
Actividad Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares
Fecha de Constitución 16/11/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EVENTURES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EVENTURES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esteve Cruella Albert | Administrador Solidario | 05/05/2016 | 15/01/2020 |
Faus Santasusana Jordi | Apoderado Solidario | 05/05/2016 | 15/01/2020 |
Girona Campillo Daniel | Apoderado Solidario | 05/05/2016 | 15/01/2020 |
Leon Domingo Jorge | Apoderado Mancomunado | 05/12/2013 | 15/01/2020 |
Leon Domingo Jorge | Apoderado Solidario | 07/02/2014 | 15/01/2020 |
Miracle Vazquez Pilar | Apoderado Mancomunado | 05/12/2013 | 15/01/2020 |
Miracle Vazquez Pilar | Apoderado Solidario | 10/05/2016 | 15/01/2020 |
Muñoz Juan Lluis | Apoderado | 13/07/2012 | 15/01/2020 |
Urbieta Portal Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 05/12/2013 | 15/01/2020 |
Urbieta Portal Jose Luis | Administrador Solidario | 05/05/2016 | 15/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EVENTURES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38728 , F 16, S 8, H B 318083, I/A 18 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38728 , F 16, S 8, H B 318083, I/A 18 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38728 , F 16, S 8, H B 318083, I/A 18 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
- PS DE LA ZONA FRANCA Num.109 P.4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38728 , F 15, S 8, H B 318083, I/A 17 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38728 , F 15, S 8, H B 318083, I/A 16 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38728 , F 15, S 8, H B 318083, I/A 15 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38728 , F 15, S 8, H B 318083, I/A 14 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38728 , F 15, S 8, H B 318083, I/A 13 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38728 , F 14, S 8, H B 318083, I/A 12 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38728 , F 14, S 8, H B 318083, I/A 11 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-08