EVENTS RISK MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ramon Albo, 78
Código Postal 08027
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EVENTS RISK MANAGEMENT SL
CIF B66485590
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 03/03/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EVENTS RISK MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EVENTS RISK MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo Ramirez Susana | Administrador Solidario | 02/08/2018 | 27/07/2021 |
Hoya Muñoz Francisco Jose | Administrador Solidario | 02/08/2018 | 27/07/2021 |
Hoya Muñoz Juan Pedro | Administrador Solidario | 02/08/2018 | 27/07/2021 |
Hoya Muñoz Juan Pedro | Liquidador | 27/07/2021 | 27/07/2021 |
Calvo Ramirez Susana | Administrador Mancomunado | 20/03/2015 | 02/08/2018 |
Hoya Muñoz Francisco Jose | Administrador Mancomunado | 20/03/2015 | 02/08/2018 |
Hoya Muñoz Juan Pedro | Administrador Mancomunado | 20/03/2015 | 02/08/2018 |
Tomas Boticario Pedro | Administrador Mancomunado | 20/03/2015 | 02/08/2018 |
ACTOS BORME DE EVENTS RISK MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44733 , F 145, S 8, H B 464807, I/A 3 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44733 , F 145, S 8, H B 464807, I/A 3 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44733 , F 145, S 8, H B 464807, I/A 3 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-08
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44733 , F 145, S 8, H B 464807, I/A 2 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44733 , F 145, S 8, H B 464807, I/A 2 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44733 , F 145, S 8, H B 464807, I/A 2 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44733 , F 144, S 8, H B 464807, I/A 1 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-08
Dirección:CL RAMON ALBO NUM.78 P.BJ (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:03/03/15
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS,ACTIVIDADES DE GESTION Y ADMINISTRACION,SERVICIOS EDUCATIVOS,SANITARIOS DE OCIO Y ENTRETENIMIENTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44733 , F 144, S 8, H B 464807, I/A 1 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-08