EVALUACION DE RIESGOS Y ASEGURAMIENTO CALIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Puerto de los Leones, 2
Código Postal 28220
Municipio Majadahonda
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EVALUACION DE RIESGOS Y ASEGURAMIENTO CALIDAD SL
CIF B82396391
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único De La Fuente Aceituno Pablo Luis
VINCULACIONES DE EVALUACION DE RIESGOS Y ASEGURAMIENTO CALIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EVALUACION DE RIESGOS Y ASEGURAMIENTO CALIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Fuente Aceituno Pablo Luis | Administrador Unico | 10/12/2009 | 23/07/2021 |
De La Fuente Ramirez Santiago Luis | Apoderado | 07/01/2011 | 10/03/2014 |
De La Fuente Ramirez Luis | Administrador Unico | 10/12/2009 |
ACTOS BORME DE EVALUACION DE RIESGOS Y ASEGURAMIENTO CALIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14478 , F 20, S 8, H M 239455, I/A 6 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EVALUACION DE RIESGOS Y ASEGURAMIENTO CALIDAD SL
Nif:B82396391
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 12 DE MADRID
Juez / Ponente:ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION EN CONCURSO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fecha de Resolución:27/11/2020
Número Procedimiento Concursal:1497/2020
Datos Registrales:
Tomo:
14478
Libro:
0
Folio:
20
Hoja:
8-239455
Inscripción:
6
Fecha Inscripción23/07/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14478 , F 20, S 8, H M 239455, I/A 6 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EVALUACION DE RIESGOS Y ASEGURAMIENTO CALIDAD SL
Nif:B82396391
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 12 DE MADRID
Juez / Ponente:ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION Y CONCLUSION SIMULTANEA DEL PROCEDIMIENTO
Fecha de Resolución:27/11/2020
Número Procedimiento Concursal:1497/2020
Datos Registrales:
Tomo:
14478
Libro:
0
Folio:
20
Hoja:
8-239455
Inscripción:
6
Fecha Inscripción23/07/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14478 , F 20, S 8, H M 239455, I/A 6 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14478 , F 20, S 8, H M 239455, I/A 5 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-28
- C/ PUERTO DE LOS LEONES, NUMERO 2, PLANTA 3&, OFIC (MAJADAHONDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14478 , F 19, S 8, H M 239455, I/A 4 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
- 5º) Realización de toda clase de formación profesional y especializada enel campo de la ingeniería, medio ambiente.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14478 , F 19, S 8, H M 239455, I/A 4 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-23-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14478 , F 19, S 8, H M 239455, I/A 3 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-12-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-78-28
- C/ RAMON GOMEZ DE LA SERNA 1 - LOCAL A-4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14478 , F 19, S 8, H M 239455, I/A 2 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28