EUSKOSENOVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ercilla, 8
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social EUSKOSENOVA SL
CIF B95580684
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 14/07/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EUSKOSENOVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUSKOSENOVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcalde Moreno Carmen | Consejero | 14/09/2009 | 09/01/2013 |
Alcalde Moreno Carmen | Apoderado Mancomunado | 14/09/2009 | 09/01/2013 |
Ezquerro Martinez Alfonso | Presidente | 14/09/2009 | 09/01/2013 |
Ezquerro Martinez Alfonso | Consejero | 14/09/2009 | 09/01/2013 |
Ezquerro Martinez Alfonso | Apoderado Mancomunado | 14/09/2009 | 09/01/2013 |
Montealegre Abengozar Alberto | Consejero | 14/09/2009 | 09/01/2013 |
Montealegre Abengozar Alberto | Apoderado Mancomunado | 14/09/2009 | 09/01/2013 |
Montealegre Abengozar Alberto | Liquidador | 09/01/2013 | 09/01/2013 |
Viaño Diez Carmen | Consejero | 14/09/2009 | 09/01/2013 |
Viaño Diez Carmen | Apoderado Mancomunado | 14/09/2009 | 09/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUSKOSENOVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 27, S 8, H BI 55113, I/A 3 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 27, S 8, H BI 55113, I/A 3 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 27, S 8, H BI 55113, I/A 3 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-48
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 27, S 8, H BI 55113, I/A 3 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 26, S 8, H BI 55113, I/A 2 m (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 25, S 8, H BI 55113, I/A 2 H (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 25, S 8, H BI 55113, I/A 2 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 24, S 8, H BI 55113, I/A 1 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-48
Dirección:C/ ERCILLA 8 1º DR (BILBAO)
Comienzo de operaciones:14/07/09
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:la prestacion de servicios de consumo de consultoria, asesoramiento y ejecucion de proyectos de indole juridica, financiera y administrativa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069 , F 24, S 8, H BI 55113, I/A 1 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-48