EUSKALVALLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Textil, S/N
Código Postal 08223
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social EUSKALVALLES SL
CIF B61781464
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EUSKALVALLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUSKALVALLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGDALENO-RAMOS Y ASOCIADOS SLP | Administrador Concursal | 20/12/2013 | 24/07/2018 |
Vives Rodriguez De Hinojosa Juan | REP.ADM.CONC | 20/12/2013 | 24/07/2018 |
Alvarez Tenorio Miguel Angel | Administrador Unico | 14/10/2010 | 15/09/2015 |
Poyatos De Marco Maria Teresa | Administrador | 14/10/2010 |
ACTOS BORME DE EUSKALVALLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31203 , F 220, S 8, H B 190384, I/A 6 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 787/2013, AUTO FIRME DE FECHA 06/07/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31203 , F 220, S 8, H B 190384, I/A 6 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31203 , F 220, S 8, H B 190384, I/A 6 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31203 , F 219, S 8, H B 190384, I/A 5 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 787/2013, RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 16/10/2014 Y 05/06/2015, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31203 , F 219, S 8, H B 190384, I/A 5 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31203 , F 219, S 8, H B 190384, I/A 5 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 787/2013, AUTO FIRME DE FECHA 17/10/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31203 , F 219, S 8, H B 190384, I/A 4 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31203 , F 219, S 8, H B 190384, I/A 4 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08