EUSEBIO SANCHEZ PEÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nicaragua, 1
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EUSEBIO SANCHEZ PEÑA SA
CIF A28549996
Actividad Pintura y acristalamiento
Página Web www.sanpesa.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EUSEBIO SANCHEZ PEÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUSEBIO SANCHEZ PEÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Calvo Eusebio | Liquidador | 13/03/2012 | 28/02/2023 |
Sanchez Calvo Eusebio | Administrador Unico | 19/08/2009 | 13/03/2012 |
Sanchez Peña Eusebio | Administrador Unico | 19/08/2009 |
ACTOS BORME DE EUSEBIO SANCHEZ PEÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4066 , F 132, S 8, H M 67679, I/A 10 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4066 , F 132, S 8, H M 67679, I/A 9 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4066 , F 132, S 8, H M 67679, I/A 9 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4066 , F 132, S 8, H M 67679, I/A 9 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-145-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4066 , F 132, S 8, H M 67679, I/A 8 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-167-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4066 , F 132, S 8, H M 67679, I/A 8 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-167-28