EURX BODRUM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques del Riscal, 11
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EURX BODRUM SL
CIF B85070951
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 17/04/2007
Propietario Pef Antalya Retail Investment S.Ar.L
VINCULACIONES DE EURX BODRUM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EURX BODRUM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fruhbeck Olmedo Carlos | Representante | 10/12/2010 | 09/08/2012 |
Pef Antalya Retail Investment S.Ar.L | Socio Unico | 10/07/2009 | 09/08/2012 |
REPREFISCAL SL | Liquidador | 10/12/2010 | 09/08/2012 |
DR FRUHBECK ABOGADOS SLP | Secretario | 10/12/2010 | |
DR FRUHBECK ABOGADOS SLP | Consejero | 10/12/2010 | |
Fruhbeck Olmedo Guillermo | Representante | 10/12/2010 | |
Molina Gonzalo Alejo | Presidente | 10/12/2010 | |
Molina Gonzalo Alejo | Consejero | 10/12/2010 | |
Ruppert Dirk Volker | Consejero | 10/12/2010 |
ACTOS BORME DE EURX BODRUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24144 , F 106, S 8, H M 433869, I/A 6 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24144 , F 106, S 8, H M 433869, I/A 6 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-7-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24144 , F 106, S 8, H M 433869, I/A 5 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24144 , F 106, S 8, H M 433869, I/A 5 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24144 , F 106, S 8, H M 433869, I/A 5 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-26-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24144 , F 105, S 8, H M 433869, I/A 4 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-28