EUROZONE CAPITAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Aribau, 80
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EUROZONE CAPITAL SA
CIF A64509334
Capital Social 5458600.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EUROZONE CAPITAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROZONE CAPITAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Palacio Rodriguez Marc | Liquidador | 14/10/2022 | 14/10/2022 |
Palacio Rodriguez Marc | Administrador Unico | 14/01/2020 | 14/10/2022 |
Vicente Serraclara Maria | Apoderado Solidario | 24/07/2017 | 14/10/2022 |
Palacio Rodriguez Marc | Administrador Unico | 03/01/2014 | 14/01/2020 |
Valles Fontanals Daniel | Apoderado | 27/05/2013 | 15/12/2017 |
Valles Fontanals Marc | Apoderado | 27/05/2013 | 15/12/2017 |
Pineda Balaguer Anna | Apoderado | 08/11/2011 | 04/11/2014 |
CLASS CAPITAL SA | Consejero | 27/05/2013 | 03/01/2014 |
Sabine Perrier | REPR.143 RRM | 27/05/2013 | 03/01/2014 |
Valles Fontanals Daniel | Secretario | 27/05/2013 | 03/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUROZONE CAPITAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 58, S 8, H B 348965, I/A 28 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 58, S 8, H B 348965, I/A 28 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 58, S 8, H B 348965, I/A 28 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-08
- CL ARIBAU Num.80 P.7 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 58, S 8, H B 348965, I/A 27 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 58, S 8, H B 348965, I/A 26 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-08
- Desembolsado: 322.400,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 57, S 8, H B 348965, I/A 25 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-08
- Desembolsado: 201.500,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 57, S 8, H B 348965, I/A 24 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-08
Capital Anterior: | 4.652.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 806.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.458.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 17,32 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 56, S 8, H B 348965, I/A 23 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-08
Capital Anterior: | 4.402.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 250.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.652.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,68 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 56, S 8, H B 348965, I/A 22 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 56, S 8, H B 348965, I/A 22 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08