EUROVIPI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Azucena, 3
Código Postal 28670
Municipio Villaviciosa de Odón
Provincia Madrid
Razón Social EUROVIPI SA
CIF A84787829
Actividad Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados
VINCULACIONES DE EUROVIPI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROVIPI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADESPA SA | Liquidador | 10/01/2013 | 22/02/2017 |
Serafin Pace Juan Jose | Representante | 10/01/2013 | 22/02/2017 |
Jimenez Rubio Oscar Ricardo | Consejero | 10/01/2013 | |
Ramirez Puig Javier | Presidente | 10/01/2013 | |
Ramirez Puig Javier | Consejero | 10/01/2013 | |
Serafin Pace Juan Jose | Secretario | 10/01/2013 | |
Serafin Pace Juan Jose | Consejero | 10/01/2013 |
ACTOS BORME DE EUROVIPI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23069 , F 127, S 8, H M 413298, I/A 6 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23069 , F 127, S 8, H M 413298, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23069 , F 127, S 8, H M 413298, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23069 , F 127, S 8, H M 413298, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-208-28