EUROVENTO RENOVABLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social RUA de Varsovia, 4
Código Postal 15707
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Razón Social EUROVENTO RENOVABLES SL
CIF B15882533
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EUROVENTO RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROVENTO RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCIONA CORPORACION SA | Consejero Delegado Solidario | 12/03/2015 | |
ACCIONA CORPORACION SA | Secretario | 12/03/2015 | |
ACCIONA CORPORACION SA | Consejero | 12/03/2015 | |
ACCIONA CORPORACION SA | Liquidador Unico | 12/03/2015 | 12/03/2015 |
ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO SA | Consejero | 12/03/2012 | 12/03/2015 |
Bustin Carolina | Apoderado Solidario | 13/12/2013 | 12/03/2015 |
Carrero Vicente Javier | Consejero Delegado Solidario | 13/11/2014 | 12/03/2015 |
Carrero Vicente Javier | Presidente | 13/11/2014 | 12/03/2015 |
Carrero Vicente Javier | Consejero | 13/11/2014 | 12/03/2015 |
Kaneko Yasuyuki | Consejero | 13/11/2014 | 12/03/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUROVENTO RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 22, S 8, H SC 31005, I/A 18 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 22, S 8, H SC 31005, I/A 18 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-15
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 22, S 8, H SC 31005, I/A 18 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 22, S 8, H SC 31005, I/A 18 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 22, S 8, H SC 31005, I/A 18 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 22, S 8, H SC 31005, I/A 17 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 22, S 8, H SC 31005, I/A 17 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-15
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 21, S 8, H SC 31005, I/A 14 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 21, S 8, H SC 31005, I/A 14 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-15
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 20, S 8, H SC 31005, I/A 13 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-15