EUROTROPICAL SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social EUROTROPICAL SA
CIF A59056952
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EUROTROPICAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROTROPICAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Puigmal Garcia De Castro Maria Jose | Liquidador | 10/04/2019 | 10/04/2019 |
Puigmal Garcia De Castro Maria Jose | Administrador Unico | 14/06/2016 | 10/04/2019 |
Puigmal Vidal Juan | Administrador Unico | 03/12/2013 | 14/06/2016 |
ACTOS BORME DE EUROTROPICAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40168 , F 211, S 8, H B 36722, I/A 10 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40168 , F 211, S 8, H B 36722, I/A 10 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40168 , F 211, S 8, H B 36722, I/A 10 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
- DECLARACION DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO DOÑA MARIA JOSE PUIGMAL GARCIA DE CASTRO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40168 , F 211, S 8, H B 36722, I/A 9 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40168 , F 211, S 8, H B 36722, I/A 9 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40168 , F 211, S 8, H B 36722, I/A 9 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40168 , F 211, S 8, H B 36722, I/A 8 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-53-08