EUROTECNICAS DE CONSTRUCCION E INSPECCIONES TECNICAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Costa Pols, 6
Código Postal 07003
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social EUROTECNICAS DE CONSTRUCCION E INSPECCIONES TECNICAS SL
CIF B57675555
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 21/07/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EUROTECNICAS DE CONSTRUCCION E INSPECCIONES TECNICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROTECNICAS DE CONSTRUCCION E INSPECCIONES TECNICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rechach Riera Gabriel Luis | Liquidador | 11/11/2013 | 11/11/2013 |
Rechach Riera Gabriel Luis | Administrador Unico | 04/03/2013 | 11/11/2013 |
Padrosa Payeras Salvador | Socio Unico | 16/08/2010 | 04/03/2013 |
Padrosa Payeras Salvador | Administrador Unico | 16/08/2010 | 04/03/2013 |
ACTOS BORME DE EUROTECNICAS DE CONSTRUCCION E INSPECCIONES TECNICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2433 , F 48, S 8, H PM 66216, I/A 4 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2433 , F 48, S 8, H PM 66216, I/A 4 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2433 , F 48, S 8, H PM 66216, I/A 4 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2433 , F 48, S 8, H PM 66216, I/A 4 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2433 , F 48, S 8, H PM 66216, I/A 3 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2433 , F 48, S 8, H PM 66216, I/A 3 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2433 , F 48, S 8, H PM 66216, I/A 2 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2433 , F 46, S 8, H PM 66216, I/A 1 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2433 , F 46, S 8, H PM 66216, I/A 1 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-07
Dirección:C/ COSTA DE LA POLS 6 - LOCAL 15 (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:21/07/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:a).- La compra, venta, permuta, arrendamiento, explotación y administración de terrenos, solares y toda clase de fincas rústicas y urbanas, pisos, locales, apartamentos e inmuebles en general. b).- La promoción y construcción de todo tipo de edificaciones, así como su conservación, rehabilitación.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2433 , F 46, S 8, H PM 66216, I/A 1 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-07