EURORENT 2.000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Aragones, 209
Código Postal 07012
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social EURORENT 2.000 SL
CIF B07109309
Actividad Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Administrador único
Propietario PROA OCASION SL
VINCULACIONES DE EURORENT 2.000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EURORENT 2.000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Darder Andreu Antonio | Apoderado | 05/03/2019 | |
Mayol Serra Andres | Apoderado | 05/03/2019 | |
Pastor Ferrer Juan | Apoderado Solidario | 05/03/2019 | |
Pastor Ferrer Miguel | Apoderado | 05/03/2019 | |
Pastor Ferrer Miguel | Liquidador | 28/12/2011 | 05/03/2019 |
PROA OCASION SL | Socio único | 05/03/2019 | |
PROA OCASION SL | Socio Unico | 16/01/2019 | 05/03/2019 |
Sastre Frau Cristobal | Apoderado | 05/03/2019 | |
Sastre Frau Sebastian | Apoderado | 05/03/2019 | |
Seijo Fernandez Ramon Luis | Apoderado | 05/03/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EURORENT 2.000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 141, S 8, H PM 6983, I/A 29 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 141, S 8, H PM 6983, I/A 29 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-07
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 141, S 8, H PM 6983, I/A 29 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-07
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 141, S 8, H PM 6983, I/A 28 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 141, S 8, H PM 6983, I/A 27 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 141, S 8, H PM 6983, I/A 27 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-193-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 141, S 8, H PM 6983, I/A 26 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 141, S 8, H PM 6983, I/A 26 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2351 , F 141, S 8, H PM 6983, I/A 26 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-07