EUROREDINF 2000 SL - EXTINGUIDA
Municipio Catarroja
Provincia Valencia
Razón Social EUROREDINF 2000 SL
CIF B96767710
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EUROREDINF 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROREDINF 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aznar Gonzalez Raul | Liquidador Unico | 24/11/2015 | 24/11/2015 |
Aznar Gonzalez Raul Alejandro | Presidente | 04/12/2012 | 24/11/2015 |
Aznar Gonzalez Raul Alejandro | Consejero Delegado | 04/12/2012 | 24/11/2015 |
Aznar Gonzalez Raul Alejandro | Consejero | 04/12/2012 | 24/11/2015 |
Montalbo Martinez Jaume | Consejero | 04/12/2012 | 24/11/2015 |
Nve Nsang Venancio | Secretario | 04/12/2012 | 24/11/2015 |
Nve Nsang Venancio | Consejero | 04/12/2012 | 24/11/2015 |
Aznar Gonzalez Raul Alejandro | Administrador Unico | 03/12/2012 | 04/12/2012 |
Aznar Gonzalez Raul Alejandro | Administrador Solidario | 12/01/2009 | 03/12/2012 |
Molina Aguilar Jeronimo | Administrador Solidario | 12/01/2009 | 03/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUROREDINF 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6102, L 3408, F 56, S 8, H V 60834, I/A 13 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6102, L 3408, F 56, S 8, H V 60834, I/A 13 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6102, L 3408, F 56, S 8, H V 60834, I/A 13 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6102, L 3408, F 56, S 8, H V 60834, I/A 13 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-46
Consejero Delegado
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6102, L 3408, F 56, S 8, H V 60834, I/A 13 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6102, L 3408, F 56, S 8, H V 60834, I/A 12 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6102, L 3408, F 56, S 8, H V 60834, I/A 12 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6102, L 3408, F 56, S 8, H V 60834, I/A 12 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6102, L 3408, F 55, S 8, H V 60834, I/A 11 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6102, L 3408, F 55, S 8, H V 60834, I/A 11 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-46