EUROPRODHER COMUNICACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonio Lopez, 249
Código Postal 28041
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EUROPRODHER COMUNICACION SL
CIF B85607158
Capital Social 1926250.0 Euros
Actividad Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
Fecha de Constitución 01/01/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario PRODHER TV SA
VINCULACIONES DE EUROPRODHER COMUNICACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROPRODHER COMUNICACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Heredia Carmona Leon | Liquidador | 20/01/2020 | 20/01/2020 |
Heredia Carmona Leon | Administrador Solidario | 22/01/2009 | 20/01/2020 |
Heredia Carmona Vicente | Administrador Solidario | 22/01/2009 | 20/01/2020 |
PRODHER TV SA | Socio Unico | 22/01/2009 | 20/01/2020 |
ACTOS BORME DE EUROPRODHER COMUNICACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26348 , F 150, S 8, H M 474816, I/A 3 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26348 , F 150, S 8, H M 474816, I/A 3 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26348 , F 150, S 8, H M 474816, I/A 3 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26348 , F 150, S 8, H M 474816, I/A 3 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-28
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.920.250,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.926.250,00 | Euros |
Porcentaje: | 32.004,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26348 , F 148, S 8, H M 474816, I/A 2 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26348 , F 147, S 8, H M 474816, I/A 1 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26348 , F 147, S 8, H M 474816, I/A 1 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-28
Dirección:C/ ANTONIO LOPEZ 249 EDIFICIO VERTICE 4& - PLANTA (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/01/09
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:PRODUCCION, EXHIBICION Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE PRODUCCIONES Y REALIZACIONES AUDIOVISUALES EN SU SENTIDO MAS AMPLIO..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26348 , F 147, S 8, H M 474816, I/A 1 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-28