EUROPRISA FINANCE SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 95
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EUROPRISA FINANCE SPAIN SL
CIF B64659345
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 07/09/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE EUROPRISA FINANCE SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROPRISA FINANCE SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Mateo Rafael | Apoderado Solidario | 14/07/2016 | 06/10/2017 |
Baldan Enrico | Administrador Mancomunado | 25/04/2016 | 06/10/2017 |
Casañas Fresno Vanesa | Apoderado | 16/05/2011 | 06/10/2017 |
Dominguez Dominguez Eulalia | Apoderado | 16/05/2011 | 06/10/2017 |
Dominguez Dominguez Eulalia | Apoderado Mancomunado | 12/07/2010 | 06/10/2017 |
Gonzalez Hernandez David | Apoderado Solidario | 14/07/2016 | 06/10/2017 |
Guasch Vega Penichet Claudia | Liquidador | 06/10/2017 | 06/10/2017 |
Kreuter Max | Apoderado Solidario | 12/07/2010 | 06/10/2017 |
Kreuter Max | Apoderado Mancomunado | 12/07/2010 | 06/10/2017 |
Matern Martin | Administrador Mancomunado | 25/04/2016 | 06/10/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUROPRISA FINANCE SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25321 , F 223, S 8, H M 455996, I/A 16 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25321 , F 223, S 8, H M 455996, I/A 16 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25321 , F 223, S 8, H M 455996, I/A 16 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25321 , F 223, S 8, H M 455996, I/A 16 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25321 , F 223, S 8, H M 455996, I/A 15 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25321 , F 222, S 8, H M 455996, I/A 14 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25321 , F 222, S 8, H M 455996, I/A 14 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-28
Consejero Delegado
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25321 , F 222, S 8, H M 455996, I/A 14 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25321 , F 222, S 8, H M 455996, I/A 13 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25321 , F 67, S 8, H M 455996, I/A 12 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-28