EUROPEAN PHOTOVOLTAIC DEVELOPMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Marqués de Dosaigües, 7
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social EUROPEAN PHOTOVOLTAIC DEVELOPMENTS SL
CIF B98299605
Capital Social 1154000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 12/11/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EUROPEAN PHOTOVOLTAIC DEVELOPMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROPEAN PHOTOVOLTAIC DEVELOPMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Garrido Javier Maria | Liquidador Mancomunado | 07/09/2018 | |
Aguirre Garrido Javier Maria | Liquidador Solidario | 05/03/2018 | 07/09/2018 |
Moreno Aleix Aranzazu | Liquidador Mancomunado | 07/09/2018 | |
Moreno Aleix Aranzazu | Liquidador Solidario | 05/03/2018 | 07/09/2018 |
Muñoz Cervera Javier | Apoderado | 14/09/2016 | 07/09/2018 |
Muñoz Cervera Javier | Liquidador Mancomunado | 07/09/2018 | |
Muñoz Cervera Javier | Liquidador Solidario | 05/03/2018 | 07/09/2018 |
Aguirre Garrido Javier Maria | Secretario | 22/08/2014 | 05/03/2018 |
Aguirre Garrido Javier Maria | Consejero | 24/05/2013 | 05/03/2018 |
DIMENTION 14 SL | Consejero | 24/05/2013 | 05/03/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUROPEAN PHOTOVOLTAIC DEVELOPMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9312, L 6594, F 169, S 8, H V 143280, I/A 10 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9312, L 6594, F 169, S 8, H V 143280, I/A 10 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-46
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9312, L 6594, F 169, S 8, H V 143280, I/A 9 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9312, L 6594, F 169, S 8, H V 143280, I/A 9 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9312, L 6594, F 169, S 8, H V 143280, I/A 9 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-46
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9312, L 6594, F 169, S 8, H V 143280, I/A 9 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-46
Capital Anterior: | 2.200.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.046.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.154.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 47,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9312, L 6594, F 169, S 8, H V 143280, I/A 8 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-46
- Por error no se publicó en el Boletín 164 de fecha 29/08/14 y referencia 03502442014, el nombramiento de Dª Arancha Moreno Aleix como Vicepresidenta del Consejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9312, L 6594, F 168, S 8, H V 143280, I/A 6 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2016-208-46
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9312, L 6594, F 168, S 8, H V 143280, I/A 6 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2016-208-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9312, L 6594, F 168, S 8, H V 143280, I/A 7 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-46