EUROPEAN PAPER AND PACKAGING INVESTMENT CORPORATION SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social EUROPEAN PAPER AND PACKAGING INVESTMENT CORPORATION SA
CIF A25004706
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE EUROPEAN PAPER AND PACKAGING INVESTMENT CORPORATION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROPEAN PAPER AND PACKAGING INVESTMENT CORPORATION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cobos Muñoz Manuel A | Letrado Asesor | 22/06/2011 | 09/10/2012 |
Enriquez Garcia Ignacio | Letrado Asesor | 22/06/2011 | 09/10/2012 |
Esteban Garcia-bernalt Carmen | SEC.COMS.LIQ | 26/05/2011 | 09/10/2012 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 25/10/2010 | 09/10/2012 |
Picola Maculet Francisco Javier | Apoderado | 22/06/2011 | |
Pendas Aguirre Angel | Letrado Asesor | 26/05/2011 | |
Pendas Aguirre Angel | SEC.COMS.LIQ | 26/05/2011 |
ACTOS BORME DE EUROPEAN PAPER AND PACKAGING INVESTMENT CORPORATION SA
- CONSTITUIDO EL DEPOSITO DE LOS LIBROS DE COMERCIO DE LA SOCIEDAD LIQUIDADA SOLICITADO POR DON JUAN CARLOS LOPEZ HERMOSOAGIUS, DON GREGORIO SERRANO PAUL Y DON RAFAEL ORTIZ DE SOLORZANO CUBILLO, REPRESENTANTE PERSONA FISICA DE "GRUPO TORRAS,S.A.", EN SU CONDICION DE MIEMBROS DE LA COMISION LIQUIDADORA DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37249 , F 38, S 8, H B 5984, I/A 130 N (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37249 , F 37, S 8, H B 5984, I/A 130 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-08
- DECLARACION DE AMORTIZACION DE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE DE LAS EMISIONES DE OBLIGACIONES DE FECHAS 5 DE MARZO DE 1976(INSC.22) Y 27 DE JUNIO DE 1977(INSC.32)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37249 , F 37, S 8, H B 5984, I/A 129 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37249 , F 37, S 8, H B 5984, I/A 128 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-08
Letrado Asesor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37249 , F 36, S 8, H B 5984, I/A 127 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-08
- En el BORME no.173/2003 y con referencia 345037 OMISION NOMBRAMIENTO DE DON ANGEL PENDAS AGUIRRE COMO LETRADO ASESOR EN LA INSCRIPCION 111
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35054 , F 71, S 8, H B 5984, I/A 111 (20/08/2003)
CVE: BORME-A-2011-112-08
SEC.COMS.LIQ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37249 , F 36, S 8, H B 5984, I/A 126 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-08
Letrado Asesor
SEC.COMS.LIQ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37249 , F 36, S 8, H B 5984, I/A 126 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37249 , F 36, S 8, H B 5984, I/A 125 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-08