EUROPEA DE TITULIZACION SA SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION
Dirección social Calle Jorge Juan, 68
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EUROPEA DE TITULIZACION SA SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION
CIF A80514466
Actividad Actividades de gestión de fondos
Teléfono 91 411 84 67
Página Web www.edt-sg.es/com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Vicario Montoya Roberto
Auditor ERNST & YOUNG SL
ORGANIGRAMA DE EUROPEA DE TITULIZACION SA SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION
VINCULACIONES DE EUROPEA DE TITULIZACION SA SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROPEA DE TITULIZACION SA SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hervas Garcia Angel | Apoderado Solidario | 29/07/2024 | |
Garcia Prieto Santiago | Apoderado Mancomunado | 30/04/2024 | |
Manso Manso Maria Matilde | Apoderado Mancomunado | 30/04/2024 | |
Martin Garcia Miguel | Apoderado Mancomunado | 30/04/2024 | |
Serna Galvez Jose Miguel | Apoderado Mancomunado | 30/04/2024 | |
Fernandez Sanz Sergio | Mmbr.Com.Del | 15/12/2023 | |
Vicario Montoya Roberto | Pres.Com.Del | 15/12/2023 | |
Vicario Montoya Roberto | Presidente | 15/12/2023 | |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 22/05/2023 | |
GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Apoderado | 02/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUROPEA DE TITULIZACION SA SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 89355, I/A 168 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44292 , F 108, S 8, H M 89355, I/A 167 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Mmbr.Com.Del
Pres.Com.Del
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44292 , F 107, S 8, H M 89355, I/A 166 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Consejero
Mmbr.Com.Del
Pres.Com.Del
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44292 , F 107, S 8, H M 89355, I/A 166 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44292 , F 107, S 8, H M 89355, I/A 165 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44292 , F 107, S 8, H M 89355, I/A 164 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
- Se omitió por error en la inscripción 154ª la publicación del cese de ECHEVARRIA SORIANO IGNACIO como miembro de la comisión delegada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34164 , F 192, S 8, H M 89355, I/A 154 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Mmbr.Com.Del
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34164 , F 192, S 8, H M 89355, I/A 154 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44292 , F 106, S 8, H M 89355, I/A 162 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34164 , F 198, S 8, H M 89355, I/A 161 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28