EUROPEA DE NEGOCIOS 2009 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nuestra Señora del Rosario, 15
Código Postal 41310
Municipio Brenes
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social EUROPEA DE NEGOCIOS 2009 SL
CIF B91811976
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Fecha de Constitución 12/05/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fernandez Muñoz Francisco Jose
VINCULACIONES DE EUROPEA DE NEGOCIOS 2009 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROPEA DE NEGOCIOS 2009 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Muñoz Francisco Jose | Liquidador Unico | 03/02/2020 | 03/02/2020 |
Fernandez Muñoz Francisco Jose | Socio único | 03/02/2020 | |
Fernandez Muñoz Francisco Jose | Socio Unico | 12/05/2009 | 03/02/2020 |
Fernandez Muñoz Francisco Jose | Administrador Unico | 12/05/2009 | 03/02/2020 |
ACTOS BORME DE EUROPEA DE NEGOCIOS 2009 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5085 , F 30, S 8, H SE 82796, I/A 2 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5085 , F 30, S 8, H SE 82796, I/A 2 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5085 , F 30, S 8, H SE 82796, I/A 2 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5085 , F 30, S 8, H SE 82796, I/A 2 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-41
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5085 , F 30, S 8, H SE 82796, I/A 2 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5085 , F 30, S 8, H SE 82796, I/A 2 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5085 , F 29, S 8, H SE 82796, I/A 1 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5085 , F 29, S 8, H SE 82796, I/A 1 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-41