EUROPA PROIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Avila, 39
Código Postal 08195
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EUROPA PROIN SL
CIF B65942690
Capital Social 520672.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 04/01/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EUROPA PROIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROPA PROIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guillermo Lionel Olavarria Leyton | Apoderado Solidario | 06/07/2015 | 24/03/2017 |
Hurtado Gazmuri Cecilia Del Pilar | Apoderado Solidario | 06/07/2015 | 24/03/2017 |
SWAMA COMERCIAL 2004 SL | Administrador Unico | 04/01/2016 | 24/03/2017 |
SWAMA COMERCIAL 2004 SL | Liquidador | 24/03/2017 | 24/03/2017 |
Teodora De Swert Knegtel | REPR.143 RRM | 04/01/2016 | 24/03/2017 |
Amat Badrinas Alfonso | Administrador Unico | 07/05/2013 | 04/01/2016 |
Cortadellas Torruella Pedro | Administrador Unico | 07/02/2013 | 07/05/2013 |
ACTOS BORME DE EUROPA PROIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43596 , F 127, S 8, H B 433106, I/A 7 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-08
Capital Anterior: | 308.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 212.666,00 | Euros |
Capital Actual: | 520.672,00 | Euros |
Porcentaje: | 69,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43596 , F 127, S 8, H B 433106, I/A 7 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43596 , F 127, S 8, H B 433106, I/A 7 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43596 , F 127, S 8, H B 433106, I/A 7 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43596 , F 126, S 8, H B 433106, I/A 6 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43596 , F 126, S 8, H B 433106, I/A 6 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43596 , F 126, S 8, H B 433106, I/A 5 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-08
Capital Anterior: | 303.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 308.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43596 , F 125, S 8, H B 433106, I/A 4 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-08
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 303.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 9.980,04 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43596 , F 125, S 8, H B 433106, I/A 3 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-08
- CL AVILA Num.39 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43596 , F 125, S 8, H B 433106, I/A 2 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-08