EURONAMAS GESTION DE FINCAS LEVANTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Toledo, 141
Código Postal 28005
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EURONAMAS GESTION DE FINCAS LEVANTE SL
CIF B42626739
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/02/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO ARESI DE INVERSIONES (SPAIN) SL
VINCULACIONES DE EURONAMAS GESTION DE FINCAS LEVANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EURONAMAS GESTION DE FINCAS LEVANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adrada Lajo Esther | Apoderado | 27/05/2020 | 15/02/2021 |
GRUPO ARESI DE INVERSIONES (SPAIN) SL | Administrador Unico | 20/05/2019 | 15/02/2021 |
GRUPO ARESI DE INVERSIONES (SPAIN) SL | Socio Unico | 20/05/2019 | 15/02/2021 |
Kleiva Tomas | Apoderado Mancomunado | 10/06/2019 | 15/02/2021 |
Krasauskas Ignas | Apoderado Mancomunado | 10/06/2019 | 15/02/2021 |
Paulauskas Edvinas | Apoderado Mancomunado | 10/06/2019 | 15/02/2021 |
Perednyte Ieva | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/06/2019 | 15/02/2021 |
Rakauskiene Kristina | Apoderado | 14/02/2020 | 15/02/2021 |
Zilakauskiene Lina | Representante | 15/02/2021 | |
Zilakauskiene Lina | Liquidador | 15/02/2021 | 15/02/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EURONAMAS GESTION DE FINCAS LEVANTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40542 , F 16, S 8, H M 709429, I/A 6 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40542 , F 16, S 8, H M 709429, I/A 6 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40542 , F 16, S 8, H M 709429, I/A 6 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40542 , F 16, S 8, H M 709429, I/A 6 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40542 , F 16, S 8, H M 709429, I/A 5 (31/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39943 , F 94, S 8, H M 709429, I/A 4 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39943 , F 93, S 8, H M 709429, I/A 3 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-28
- C/ TOLEDO 141 - LOCAL A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39943 , F 93, S 8, H M 709429, I/A 2 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4216 , F 189, S 8, H A 165246, I/A 4 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4216 , F 188, S 8, H A 165246, I/A 3 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-03