EUROMIN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bolivia, 9
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EUROMIN SA
CIF A78983608
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EUROMIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROMIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Martin Angel | Secretario | 18/10/2011 | 27/05/2016 |
Gomez Martin Angel | Consejero Delegado Mancomunado | 18/10/2011 | 27/05/2016 |
Gomez Martin Angel | Consejero | 18/10/2011 | 27/05/2016 |
Gomez Martin Angel | Liquidador Mancomunado | 27/05/2016 | 27/05/2016 |
Gomez Sanchez Cesareo | Presidente | 18/10/2011 | 27/05/2016 |
Gomez Sanchez Cesareo | Consejero Delegado Mancomunado | 18/10/2011 | 27/05/2016 |
Gomez Sanchez Cesareo | Consejero | 18/10/2011 | 27/05/2016 |
Gomez Sanchez Cesareo | Liquidador Mancomunado | 27/05/2016 | 27/05/2016 |
Prieto Sastre Ernesto Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 18/10/2011 | 27/05/2016 |
Prieto Sastre Ernesto Jose | Consejero | 18/10/2011 | 27/05/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUROMIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7783 , F 108, S 8, H M 125801, I/A 8 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7783 , F 108, S 8, H M 125801, I/A 8 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7783 , F 108, S 8, H M 125801, I/A 8 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7783 , F 108, S 8, H M 125801, I/A 8 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7783 , F 107, S 8, H M 125801, I/A 7 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7783 , F 107, S 8, H M 125801, I/A 7 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-245-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-193-28