EUROLUGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua da Bouza, 4
Código Postal 27002
Municipio Lugo
Provincia Lugo
Razón Social EUROLUGO SL
CIF B27261270
Actividad Edición de libros
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EUROLUGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROLUGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carlos Seoane Pernas | Administrador Solidario | 01/08/2011 | 13/02/2012 |
Rodriguez Ochoa Francisco | Liquidador | 13/02/2012 | 13/02/2012 |
Rodriguez Ochoa Francisco | Administrador Solidario | 01/08/2011 | 13/02/2012 |
ACTOS BORME DE EUROLUGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 291 , F 63, S 8, H LU 7114, I/A 3 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 291 , F 63, S 8, H LU 7114, I/A 3 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 291 , F 63, S 8, H LU 7114, I/A 3 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-27
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 291 , F 63, S 8, H LU 7114, I/A 3 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 291 , F 63, S 8, H LU 7114, I/A 2 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-27
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-27
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-147-27
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-27