EUROINVERSIONES ARONA SL - EXTINGUIDA
Razón Social EUROINVERSIONES ARONA SL
CIF B38710695
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE EUROINVERSIONES ARONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROINVERSIONES ARONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carmen De Los Dolores Paz Reveron Reveron | Liquidador | 04/07/2024 | 04/07/2024 |
Fumero Garcia Luis Jose | Administrador Mancomunado | 31/10/2019 | 04/07/2024 |
Reveron Reveron Carmen Dolores | Administrador Mancomunado | 13/06/2011 | 04/07/2024 |
Reveron Reveron Luciano Victor | Administrador Mancomunado | 22/04/2009 | 04/07/2024 |
Reveron Villalba Juan Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 22/04/2009 | 04/07/2024 |
Fumero Reveron Enrique | Administrador Mancomunado | 22/04/2009 | 31/10/2019 |
Reveron Sierra Eugenio | Administrador Mancomunado | 22/04/2009 | 13/06/2011 |
Maria Dolores Sebares Urbano | Administrador Unico | 22/04/2009 |
ACTOS BORME DE EUROINVERSIONES ARONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 30004, I/A 7 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 30004, I/A 7 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 30004, I/A 7 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-38
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 30004, I/A 7 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2410 , F 149, S 8, H TF 30004, I/A 5 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2410 , F 149, S 8, H TF 30004, I/A 5 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2410 , F 149, S 8, H TF 30004, I/A 3 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2410 , F 149, S 8, H TF 30004, I/A 3 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38