EUROINSTA DERIVADOS ESTRUCTURALES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Josefa Valcarcel, 26
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EUROINSTA DERIVADOS ESTRUCTURALES SA
CIF A19153980
Actividad Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EUROINSTA DERIVADOS ESTRUCTURALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROINSTA DERIVADOS ESTRUCTURALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Garcia Javier Carlos | Representante | 12/02/2013 | 20/11/2013 |
TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA SA | Administrador Unico | 12/02/2013 | 20/11/2013 |
Blanco Martin Jesus | Administrador Solidario | 20/03/2009 | 12/02/2013 |
Rosique Villalba Juan Carlos | Administrador Solidario | 10/06/2011 | 12/02/2013 |
Lopez Arias Jose Maria | Administrador Solidario | 16/07/2010 | 10/06/2011 |
ACTOS BORME DE EUROINSTA DERIVADOS ESTRUCTURALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30621 , F 151, S 8, H M 204205, I/A 22 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30621 , F 151, S 8, H M 204205, I/A 22 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30621 , F 151, S 8, H M 204205, I/A 22 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de los articulso 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 20º y 22º de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12741 , F 222, S 8, H M 204205, I/A 21 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12741 , F 222, S 8, H M 204205, I/A 21 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12741 , F 222, S 8, H M 204205, I/A 21 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12741 , F 221, S 8, H M 204205, I/A 20 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12741 , F 221, S 8, H M 204205, I/A 20 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-149-28