EUROGRUAS M R GRUAS TORRE SL - EXTINGUIDA
Provincia Cádiz
Razón Social EUROGRUAS M R GRUAS TORRE SL
CIF B72013089
Capital Social 286086.0 Euros
Actividad Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
Fecha de Constitución 13/10/2005
Página Web www.eurogruas.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario EUROGRUAS ALGECIRAS SL
Auditor CRUCES Y ASOCIADOS AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE EUROGRUAS M R GRUAS TORRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROGRUAS M R GRUAS TORRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRUCES Y ASOCIADOS AUDITORES SLP | Auditor | 03/02/2012 | 09/09/2013 |
CRUCES Y ASOCIADOS AUDITORES SLP | Auditor | 07/07/2010 | 09/09/2013 |
CRUCES Y ASOCIADOS AUDITORES SLP | Auditor | 20/06/2011 | 09/09/2013 |
EUROGRUAS ALGECIRAS SL | Socio Unico | 28/06/2013 | 09/09/2013 |
EUROGRUAS ALGECIRAS SL | Socio único | 09/09/2013 | |
EUROGRUAS HOLDING CORPORATIVO SL | Administrador Unico | 20/06/2011 | 09/09/2013 |
Leandro Trigo Isabel Maria | Apoderado | 09/09/2013 | |
Mendoza Teron Julio R | Secretario No Consejero | 24/05/2010 | 09/09/2013 |
EUROGRUAS HOLDING CORPORATIVO SL | Socio Unico | 24/05/2010 | 28/06/2013 |
Perez Umbria Jose Antonio | Vicesecret. | 20/06/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUROGRUAS M R GRUAS TORRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 9, S 8, H CA 31623, I/A 12 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 9, S 8, H CA 31623, I/A 12 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 9, S 8, H CA 31623, I/A 12 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-11
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 9, S 8, H CA 31623, I/A 12 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-11
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 9, S 8, H CA 31623, I/A 11 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-11
- MODIFICACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 8, S 8, H CA 31623, I/A 10 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-11
Capital Anterior: | 283.074,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.012,00 | Euros |
Capital Actual: | 286.086,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 8, S 8, H CA 31623, I/A 10 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-11
Capital Anterior: | 394.800,00 | Euros |
Disminución de capital | 111.726,00 | Euros |
Capital Actual: | 283.074,00 | Euros |
Porcentaje: | 28,30 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 8, S 8, H CA 31623, I/A 10 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-11
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 8, S 8, H CA 31623, I/A 9 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-11
Capital Anterior: | 600.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 205.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 394.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 34,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 8, S 8, H CA 31623, I/A 8 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-11