EUROFINS LABORATORIO VIRTUDES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Republica Dominicana, 3
Código Postal 45004
Municipio Toledo
Provincia Toledo
Razón Social EUROFINS LABORATORIO VIRTUDES SL
CIF B45451895
Actividad Otras actividades sanitarias
Nombres Anteriores
- LABORATORIOS VIRTUDES GOMEZ NAVAMUEL SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único EUROFINS MEGALAB SA
Propietario EUROFINS MEGALAB SA
VINCULACIONES DE EUROFINS LABORATORIO VIRTUDES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROFINS LABORATORIO VIRTUDES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Bravo Graciela | Apoderado Mancomunado | 26/11/2020 | 23/02/2022 |
De Las Heras Gomez Ignacio | Apoderado | 04/09/2014 | 23/02/2022 |
Del Riego De Guzman Javier | Apoderado Mancomunado | 26/11/2020 | 23/02/2022 |
Dermitzoglou Panagiotis | Apoderado Mancomunado | 26/11/2020 | 23/02/2022 |
Dupont Garmendia Adriana Cecilia | Apoderado Solidario | 17/12/2018 | 23/02/2022 |
Dupont Garmendia Adriana Cecilia | Apoderado Mancomunado | 17/12/2018 | 23/02/2022 |
EUROFINS MEGALAB SA | Socio Unico | 24/04/2017 | 23/02/2022 |
EUROFINS MEGALAB SA | Administrador Unico | 26/11/2020 | 23/02/2022 |
Fernandez Jesus Daniel | Apoderado Solidario | 17/12/2018 | 23/02/2022 |
Fernandez Jesus Daniel | Apoderado Mancomunado | 17/12/2018 | 23/02/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUROFINS LABORATORIO VIRTUDES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1711 , F 160, S 8, H TO 14485, I/A 12 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-45
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1711 , F 160, S 8, H TO 14485, I/A 12 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-45
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1642 , F 170, S 8, H TO 14485, I/A 11 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1642 , F 169, S 8, H TO 14485, I/A 10 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1642 , F 169, S 8, H TO 14485, I/A 10 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-45
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1642 , F 169, S 8, H TO 14485, I/A 8 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-45
- EUROFINS LABORATORIO VIRTUDES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1642 , F 169, S 8, H TO 14485, I/A 7 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-45
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. MODIFICADO EL ARTICULO 8º bis DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ESTABLECIDA LA RETRIBUCION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 37, S 8, H TO 14485, I/A 6 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 37, S 8, H TO 14485, I/A 6 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 37, S 8, H TO 14485, I/A 6 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-45