EURODAN SA - EXTINGUIDA
Municipio Arganda del Rey
Provincia Madrid
Razón Social EURODAN SA
CIF A80864499
Actividad Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración
Página Web www.codan.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente De La Torre Duran Maria Del Mar
Propietario CODAN SA
VINCULACIONES DE EURODAN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EURODAN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CODAN SA | Socio Unico | 18/05/2010 | 12/08/2010 |
De La Torre Duran Maria Del Mar | Presidente | 28/07/2009 | 12/08/2010 |
De La Torre Duran Maria Del Mar | Consejero Delegado Mancomunado | 28/07/2009 | 12/08/2010 |
De La Torre Duran Maria Del Mar | Consejero | 28/07/2009 | 12/08/2010 |
De La Torre Moral Juan Jose | Secretario | 28/07/2009 | 12/08/2010 |
De La Torre Moral Juan Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 28/07/2009 | 12/08/2010 |
De La Torre Moral Juan Jose | Consejero | 28/07/2009 | 12/08/2010 |
De La Torre Obarrio Maria Esther | Vicesecret. | 28/07/2009 | 12/08/2010 |
De La Torre Obarrio Maria Esther | Consejero Delegado Mancomunado | 28/07/2009 | 12/08/2010 |
De La Torre Obarrio Maria Esther | Consejero | 28/07/2009 | 12/08/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EURODAN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8198 , F 221, S 8, H M 132281, I/A 7 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8198 , F 221, S 8, H M 132281, I/A 7 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-144-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8198 , F 221, S 8, H M 132281, I/A 6 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-39-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8198 , F 220, S 8, H M 132281, I/A 5 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8198 , F 220, S 8, H M 132281, I/A 5 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8198 , F 220, S 8, H M 132281, I/A 5 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-28