EUROCONSULT CASTILLA-LA MANCHA SA - EXTINGUIDA
Municipio Ciudad Real
Provincia Ciudad Real
Razón Social EUROCONSULT CASTILLA-LA MANCHA SA
CIF A13386487
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 26/02/2004
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Bounatian Benatov Vega Leonardo Jacques
VINCULACIONES DE EUROCONSULT CASTILLA-LA MANCHA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROCONSULT CASTILLA-LA MANCHA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bounatian Benatov Vega Leonardo Jacques | Consejero Delegado Solidario | 17/01/2009 | 14/04/2015 |
Bounatian Benatov Vega Leonardo Jacques | Consejero | 17/01/2009 | 14/04/2015 |
Bounatian Benatov Vega Leonardo Jacques | Presidente | 27/06/2011 | 14/04/2015 |
De La Reina Montero Antonio | Secretario | 17/01/2009 | 14/04/2015 |
De La Reina Montero Antonio | Consejero | 17/01/2009 | 14/04/2015 |
Marin Ruiz Jose Carlos | Apoderado | 02/11/2012 | 14/04/2015 |
Vega Calleja Josefina | Apoderado | 10/02/2009 | 14/04/2015 |
Vega Calleja Josefina | Consejero | 27/06/2011 | 14/04/2015 |
Vega Calleja Josefina | Consejero Delegado Solidario | 27/06/2011 | 14/04/2015 |
De Hita Alonso Joaquin | Apoderado | 08/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUROCONSULT CASTILLA-LA MANCHA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 199, S 8, H CR 13668, I/A 26 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-13
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 199, S 8, H CR 13668, I/A 26 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-13
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 199, S 8, H CR 13668, I/A 25 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-13
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 199, S 8, H CR 13668, I/A 24 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-221-13
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 199, S 8, H CR 13668, I/A 23 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-13
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-211-13
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 198, S 8, H CR 13668, I/A 22 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-13
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 198, S 8, H CR 13668, I/A 21 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-13
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 198, S 8, H CR 13668, I/A 21 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-13
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 198, S 8, H CR 13668, I/A 20 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-13