EUROCHINA INVESTMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Concha Espina, 8
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EUROCHINA INVESTMENT SL
CIF B84350529
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 21/05/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EUROCHINA INVESTMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROCHINA INVESTMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barreiros Fernandez Jose Luis | Liquidador Solidario | 22/01/2010 | 10/06/2010 |
Martin Sanz Jesus Juan Ciro | Liquidador Solidario | 22/01/2010 | 10/06/2010 |
Barreiros Fernandez Jose Luis | Secretario | 22/01/2010 | |
Barreiros Fernandez Jose Luis | Consejero | 22/01/2010 | |
Diaz Santamaria Gerardo | Representante | 16/03/2009 | 22/01/2010 |
Gil Acacio Adolfo | Vicesecret. | 22/01/2010 | |
Martin Sanz Jesus Juan Ciro | Presidente | 22/01/2010 | |
Martin Sanz Jesus Juan Ciro | Consejero | 22/01/2010 | |
Mateo Cerrada Antonio Fermin | Representante | 22/01/2010 | |
OBSIDIONE SL | Consejero | 16/03/2009 | 22/01/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUROCHINA INVESTMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21356 , F 165, S 8, H M 379598, I/A 12 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21356 , F 165, S 8, H M 379598, I/A 11 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21356 , F 165, S 8, H M 379598, I/A 11 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21356 , F 165, S 8, H M 379598, I/A 11 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-3-28
- AVDA CONCHA ESPINA 8 - -2º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21356 , F 164, S 8, H M 379598, I/A 10 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21356 , F 164, S 8, H M 379598, I/A 9 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-28
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21356 , F 164, S 8, H M 379598, I/A 8 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-7-28