EUROCASA GESTIO D'OBRES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roquetes, 114
Código Postal 08187
Municipio Santa Eulàlia de Ronçana
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EUROCASA GESTIO D'OBRES SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EUROCASA GESTIO D'OBRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROCASA GESTIO D'OBRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guijarro Martinez Esteban | Liquidador | 09/01/2014 | 09/01/2014 |
Guijarro Martinez Esteban | Administrador Unico | 08/09/2011 | 09/01/2014 |
Monge Arroyo Oscar | Administrador Unico | 23/08/2011 | 08/09/2011 |
El Haddad Youwakim Wadih | Administrador Unico | 24/04/2009 | 23/08/2011 |
Monge Arroyo Oscar | Administrador Unico | 24/04/2009 |
ACTOS BORME DE EUROCASA GESTIO D'OBRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34233 , F 150, S 8, H B 245949, I/A 7 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34233 , F 150, S 8, H B 245949, I/A 7 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34233 , F 150, S 8, H B 245949, I/A 7 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- CL ROQUETAS,114,POLIGONO INDUSTRIAL CAN MAGRE (SANTA EULALIA DE RONSANA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34233 , F 149, S 8, H B 245949, I/A 6 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34233 , F 149, S 8, H B 245949, I/A 6 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34233 , F 149, S 8, H B 245949, I/A 6 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34233 , F 149, S 8, H B 245949, I/A 5 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34233 , F 149, S 8, H B 245949, I/A 5 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-08