EURO COVERING SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social EURO COVERING SL
CIF B63030068
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 28/11/2002
Página Web www.eurocovering.com
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ACAUDIT AUDITORES SL
VINCULACIONES DE EURO COVERING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EURO COVERING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACAUDIT AUDITORES SL | Auditor | 21/12/2012 | 11/12/2014 |
Riera Pijuan Lluis | Administrador Concursal | 18/06/2014 | 11/12/2014 |
Piñol Costa Pedro | Consejero | 18/06/2014 | |
Piñol Costa Pedro | Secretario | 05/08/2009 | 18/06/2014 |
Piñol Esteller Jordi | Consejero | 07/12/2009 | 18/06/2014 |
Rodriguez Lopez Julio | Presidente | 18/06/2014 | |
Rodriguez Lopez Julio | Consejero | 18/06/2014 | |
Rodriguez Lopez Julio | Consejero Delegado | 18/06/2014 | |
Vendrell Viñuales Maria Teresa | Consejero | 18/06/2014 | |
MIRO ROS ENRIC | Administrador Concursal | 23/11/2009 | 17/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EURO COVERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43514 , F 182, S 8, H B 260599, I/A 14 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1123/2009, AUTO FIRME DE FECHA 30/10/2014, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43514 , F 182, S 8, H B 260599, I/A 14 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43514 , F 181, S 8, H B 260599, I/A 13 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-08
- En el BORME no.119/2014 y con referencia 264433 OMISION DEL NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL DON LLUIS RIERA PIJUAN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43514 , F 181, S 8, H B 260599, I/A 13 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43514 , F 181, S 8, H B 260599, I/A 13 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1123/2009, AUTO FIRME DE FECHA 10/04/2014, POR EL QUE SE DECLARA INCUMPLIDO EL CONVENIO Y SE ABRE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43514 , F 181, S 8, H B 260599, I/A 13 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43514 , F 181, S 8, H B 260599, I/A 13 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35090 , F 97, S 8, H B 260599, I/A 12 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1123/2009, SENTENCIA FIRME DE FECHA 06/03/2012, PORLA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO RECAIDO EN DICHO PROCEDIMIENTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35090 , F 96, S 8, H B 260599, I/A 11 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35090 , F 96, S 8, H B 260599, I/A 11 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-08