EURO ATICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ter, 27
Código Postal 07009
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social EURO ATICO SL
CIF B57124877
Capital Social 750000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Página Web www.excellence-resorts.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EURO ATICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EURO ATICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuesta Sanz Manuel | Administrador Solidario | 08/07/2016 | 12/09/2022 |
EXPLOTACIONS TURISTIQUES DE LES ILLES SL | Administrador Solidario | 08/07/2016 | 12/09/2022 |
Gimeno Aguilera Francisco Javier | Apoderado Solidario | 30/01/2018 | 12/09/2022 |
Moragues Carratala Luis | Liquidador | 12/09/2022 | 12/09/2022 |
Moragues Carratala Luis | Apoderado | 26/10/2020 | 12/09/2022 |
Bibiloni Llabres Tomas Joel | Apoderado | 31/12/2015 | 30/01/2018 |
Coll Ramon Juan | Apoderado | 30/01/2018 | |
Montaner Ferrer Antonio De Padua | Administrador Solidario | 08/07/2016 | |
Pascual Gual Pedro | Administrador Solidario | 08/07/2016 |
ACTOS BORME DE EURO ATICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2871 , F 107, S 8, H PM 40283, I/A 12 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2871 , F 107, S 8, H PM 40283, I/A 12 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2871 , F 107, S 8, H PM 40283, I/A 12 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-07
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2871 , F 107, S 8, H PM 40283, I/A 12 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2871 , F 107, S 8, H PM 40283, I/A 12 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 169, S 8, H PM 40283, I/A 11 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 169, S 8, H PM 40283, I/A 10 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 169, S 8, H PM 40283, I/A 9 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-07
- C/ TER 27 (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 169, S 8, H PM 40283, I/A 8 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1887 , F 169, S 8, H PM 40283, I/A 8 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-07