EUREX EUROPA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Marina, 31
Código Postal 46011
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social EUREX EUROPA SL
CIF B97381529
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 15/10/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EUREX EUROPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUREX EUROPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Izquierdo Cebollada Angel Javier | Administrador Unico | 06/08/2013 | 09/01/2023 |
Izquierdo Cebollada Angel Javier | Liquidador Unico | 09/01/2023 | 09/01/2023 |
Sanfelix Chiralt Mario | Administrador Unico | 19/07/2010 | 06/08/2013 |
Izquierdo Cebollada Angel Javier | Secretario | 19/07/2010 | |
Izquierdo Cebollada Angel Javier | Consejero | 19/07/2010 | |
Izquierdo Cebollada David | Consejero | 18/03/2010 | 19/07/2010 |
Sanfelix Chiralt Mario | Presidente | 19/07/2010 | |
Sanfelix Chiralt Mario | Consejero Delegado | 19/07/2010 | |
Sanfelix Chiralt Mario | Consejero | 19/07/2010 | |
Blanco Lens Maria Carmen | Consejero | 18/03/2010 |
ACTOS BORME DE EUREX EUROPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7678, L 4977, F 45, S 8, H V 94146, I/A 6 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7678, L 4977, F 45, S 8, H V 94146, I/A 6 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7678, L 4977, F 45, S 8, H V 94146, I/A 6 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7678, L 4977, F 45, S 8, H V 94146, I/A 6 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7678, L 4977, F 45, S 8, H V 94146, I/A 6 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7678, L 4977, F 45, S 8, H V 94146, I/A 5 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7678, L 4977, F 45, S 8, H V 94146, I/A 5 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-169-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7678, L 4977, F 45, S 8, H V 94146, I/A 4 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-46