EURESKO SA - EXTINGUIDA
Municipio Albuixech
Provincia Valencia
Razón Social EURESKO SA
CIF A46620845
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Corell Ayora Pedro
VINCULACIONES DE EURESKO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EURESKO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLUMBIA BCN SL | Consejero | 25/11/2015 | 20/02/2020 |
Corell Ayora Pedro | Presidente | 25/11/2015 | 20/02/2020 |
Corell Ayora Pedro | Consejero | 25/11/2015 | 20/02/2020 |
Corell Grau Francisco Jose | Vicesecret. | 25/11/2015 | 20/02/2020 |
Corell Grau Francisco Jose | Consejero Delegado | 25/11/2015 | 20/02/2020 |
Corell Grau Francisco Jose | Consejero | 25/11/2015 | 20/02/2020 |
Martin Ferriol Antonio | Consejero | 20/07/2018 | 20/02/2020 |
Martin Olmos Federico | Consejero | 25/11/2015 | 20/02/2020 |
Ortiz Adiego Alvaro | Consejero | 18/07/2017 | 20/02/2020 |
Ortiz Serena Enrique | Consejero | 25/11/2015 | 20/02/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EURESKO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4426, L 1738, F 50, S 8, H V 24286, I/A 16 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4426, L 1738, F 50, S 8, H V 24286, I/A 16 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-46
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4426, L 1738, F 50, S 8, H V 24286, I/A 15 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-46
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4426, L 1738, F 50, S 8, H V 24286, I/A 15 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-46
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4426, L 1738, F 49, S 8, H V 24286, I/A 14 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-46
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4426, L 1738, F 49, S 8, H V 24286, I/A 14 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-46
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 14 .- CONVOCATORIA DE JUNTAS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4426, L 1738, F 49, S 8, H V 24286, I/A 13 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4426, L 1738, F 47, S 8, H V 24286, I/A 12 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4426, L 1738, F 47, S 8, H V 24286, I/A 12 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4426, L 1738, F 47, S 8, H V 24286, I/A 12 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-46