EURECA DE REPRESENTACIONES DE CERAMICA ACTUAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Rey Juan Carlos I, 92
Municipio Leganés
Provincia Madrid
Razón Social EURECA DE REPRESENTACIONES DE CERAMICA ACTUAL SL
CIF B85012433
Actividad Revocamiento
Fecha de Constitución 01/03/2007
Nombres Anteriores
- EURECA DE REPRESENTACIONES DE CERAMICA ACTUAL SLL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EURECA DE REPRESENTACIONES DE CERAMICA ACTUAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EURECA DE REPRESENTACIONES DE CERAMICA ACTUAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuenca Parra Juan Antonio | Administrador Solidario | 12/01/2018 | 31/08/2023 |
Cuenca Parra Juan Antonio | Liquidador Solidario | 31/08/2023 | 31/08/2023 |
Rodriguez Marquez Javier | Administrador Solidario | 12/01/2018 | 31/08/2023 |
Rodriguez Marquez Javier | Liquidador Solidario | 31/08/2023 | 31/08/2023 |
Cuenca Parra Juan Antonio | Administrador Unico | 24/11/2015 | 12/01/2018 |
Rodriguez Marquez Javier | Administrador Unico | 24/11/2015 |
ACTOS BORME DE EURECA DE REPRESENTACIONES DE CERAMICA ACTUAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24083 , F 97, S 8, H M 432690, I/A 7 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24083 , F 97, S 8, H M 432690, I/A 7 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24083 , F 97, S 8, H M 432690, I/A 7 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24083 , F 97, S 8, H M 432690, I/A 7 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24083 , F 96, S 8, H M 432690, I/A 6 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24083 , F 96, S 8, H M 432690, I/A 6 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24083 , F 96, S 8, H M 432690, I/A 6 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
- Otras modificaciones estatutarias: 26. Modificación del artículo 26º de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24083 , F 96, S 8, H M 432690, I/A 5 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24083 , F 96, S 8, H M 432690, I/A 4 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24083 , F 96, S 8, H M 432690, I/A 4 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-28