EURASIA BUSINESS PARTNERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Napols, 216
Código Postal 08013
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EURASIA BUSINESS PARTNERS SL
CIF B67448225
Capital Social 7500.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 30/05/2019
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE EURASIA BUSINESS PARTNERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EURASIA BUSINESS PARTNERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calabria Ramos Rafael | Administrador Mancomunado | 11/06/2019 | 21/12/2021 |
Calabria Ramos Rafael | Apoderado Solidario | 20/02/2020 | 21/12/2021 |
Klaus Kraemer | Administrador Mancomunado | 11/06/2019 | 21/12/2021 |
Klaus Kraemer | Apoderado Solidario | 20/02/2020 | 21/12/2021 |
ACTOS BORME DE EURASIA BUSINESS PARTNERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46932 , F 32, S 8, H B 535666, I/A 6 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 350/2021, AUTO FIRME DE FECHA 23/04/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46932 , F 32, S 8, H B 535666, I/A 6 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46932 , F 31, S 8, H B 535666, I/A 5 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46932 , F 30, S 8, H B 535666, I/A 4 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Capital Anterior: | 4.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46932 , F 30, S 8, H B 535666, I/A 3 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46932 , F 30, S 8, H B 535666, I/A 2 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46932 , F 29, S 8, H B 535666, I/A 1 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-08
Dirección:CL NAPOLES NUM.216 ESC.DC P.EN PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:30/05/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL CNAE 7022 OTRAS ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION EMPRESARIAL. LA TENENCIA E INVERSION EN PARTICIPACIONES Y ACCIONES DE OTRAS SOCIEDADES, YA SEAN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA O ANONIMA , ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46932 , F 29, S 8, H B 535666, I/A 1 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-08