EURARCO PATRIMONIAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Barro Rioseco, S/N
Código Postal 39787
Municipio Guriezo
Provincia Cantabria
Razón Social EURARCO PATRIMONIAL SA
CIF A39378757
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Alonso Diez Jose Luis
Propietario VITRINOR VITRIFICADOS DEL NORTE SAL
VINCULACIONES DE EURARCO PATRIMONIAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EURARCO PATRIMONIAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Diez Jose Luis | Presidente | 16/11/2015 | 04/01/2016 |
Alonso Diez Jose Luis | Consejero Delegado Mancomunado | 16/11/2015 | 04/01/2016 |
Alonso Diez Jose Luis | Consejero | 16/11/2015 | 04/01/2016 |
Farnier Ruiz Javier | Secretario | 16/11/2015 | 04/01/2016 |
Farnier Ruiz Javier | Consejero Delegado Mancomunado | 16/11/2015 | 04/01/2016 |
Farnier Ruiz Javier | Consejero | 16/11/2015 | 04/01/2016 |
Tabernilla Arenas Justo | Consejero Delegado Mancomunado | 16/11/2015 | 04/01/2016 |
Tabernilla Arenas Justo | Consejero | 16/11/2015 | 04/01/2016 |
VITRINOR VITRIFICADOS DEL NORTE SAL | Socio Unico | 24/06/2014 | 04/01/2016 |
Alonso Diez Jose Luis | Presidente | 11/10/2010 | 16/11/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EURARCO PATRIMONIAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 89, S 8, H S 6752, I/A 19 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-39
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 89, S 8, H S 6752, I/A 19 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-39
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 89, S 8, H S 6752, I/A 18 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-39
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 89, S 8, H S 6752, I/A 18 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-39
- Beneficiarios de la cesion: VITRINOR VITRIFICADOS DEL NORTE SAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (18/11/2014)
CVE: BORME-B-2014-247-39
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 89, S 8, H S 6752, I/A 17 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-39
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 89, S 8, H S 6752, I/A 16 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-245-39
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 88, S 8, H S 6752, I/A 15 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-39
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 88, S 8, H S 6752, I/A 15 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-39