EULOGIO CASTAÑO RODRIGUEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tendaleras, 20
Código Postal 21001
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Razón Social EULOGIO CASTAÑO RODRIGUEZ SL
CIF B21010616
Capital Social 2385710.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos
Página Web www.jamonestartessos.com
Nombres Anteriores
- EULOGIO CASTAÑO RODRIGUEZ SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EULOGIO CASTAÑO RODRIGUEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EULOGIO CASTAÑO RODRIGUEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castaño Fernandez Eulogio | Administrador Solidario | 04/09/2017 | 31/01/2018 |
Lopez Perez Manuela | Administrador Solidario | 04/09/2017 | 31/01/2018 |
VIDAURRETA Y REBOLLO AUDITORES SCP | Auditor | 27/01/2016 | 31/01/2018 |
Castaño Fernandez Eulogio | Administrador Unico | 29/10/2013 | 04/09/2017 |
Aguado Sastre Maria Amparo | Consejero | 29/10/2013 | |
Castaño Aguado Jesus Maria | Consejero Delegado Solidario | 29/10/2013 | |
Castaño Aguado Jesus Maria | Secretario | 29/10/2013 | |
Castaño Aguado Jesus Maria | Consejero | 29/10/2013 | |
Castaño Fernandez Antonio | Consejero | 12/01/2009 | 29/10/2013 |
Castaño Fernandez Antonio | Consejero Delegado Solidario | 29/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EULOGIO CASTAÑO RODRIGUEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012 , F 78, S 8, H H 7992, I/A 30 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-21
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012 , F 78, S 8, H H 7992, I/A 30 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-21
Empresa: EULOGIO CASTAÑO RODRIGUEZ SA
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012 , F 74, S 8, H H 7992, I/A 29 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-21
Empresa: EULOGIO CASTAÑO RODRIGUEZ SA
- Otras modificaciones estatutarias: 27. Otros.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012 , F 74, S 8, H H 7992, I/A 29 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-21
Empresa: EULOGIO CASTAÑO RODRIGUEZ SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012 , F 74, S 8, H H 7992, I/A 29 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-21
Empresa: EULOGIO CASTAÑO RODRIGUEZ SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012 , F 74, S 8, H H 7992, I/A 29 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-21
Empresa: EULOGIO CASTAÑO RODRIGUEZ SA
- Denominación y forma adoptada: EULOGIO CASTAÑO RODRIGUEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012 , F 74, S 8, H H 7992, I/A 29 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-21
Empresa: EULOGIO CASTAÑO RODRIGUEZ SA
Capital Anterior: | 2.239.310,00 | Euros |
Aumento de capital: | 146.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.385.710,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,54 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012 , F 73, S 8, H H 7992, I/A 28 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-21
Empresa: EULOGIO CASTAÑO RODRIGUEZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012 , F 72, S 8, H H 7992, I/A 27 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-21
Empresa: EULOGIO CASTAÑO RODRIGUEZ SA
Capital Anterior: | 1.617.110,00 | Euros |
Aumento de capital: | 622.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.239.310,00 | Euros |
Porcentaje: | 38,48 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012 , F 72, S 8, H H 7992, I/A 26 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-21