EULALINK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gran Via, 69
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EULALINK SL
CIF B86464500
Capital Social 110338.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 10/05/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario BRAZIL EUROPE CABLE ALLIANCE SL
VINCULACIONES DE EULALINK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EULALINK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRAZIL EUROPE CABLE ALLIANCE SL | Socio Unico | 27/09/2019 | 05/12/2023 |
Chatelin Laurent | Apoderado | 29/10/2018 | 05/12/2023 |
Dedieu Michael | Apoderado | 29/10/2018 | 05/12/2023 |
Dumont Philippe | Apoderado | 29/10/2018 | 05/12/2023 |
Echanove Orbea Joaquin | Apoderado | 30/03/2020 | 05/12/2023 |
Gajate Plasencia Alfonso | Apoderado | 29/10/2018 | 05/12/2023 |
Gajate Plasencia Alfonso | Administrador Solidario | 27/09/2019 | 05/12/2023 |
Gajate Plasencia Alfonso | Liquidador | 05/12/2023 | 05/12/2023 |
Mullins Roos | Administrador Solidario | 27/09/2019 | 05/12/2023 |
Mullins Ross | Apoderado | 29/10/2018 | 05/12/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EULALINK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36395 , F 14, S 8, H M 540241, I/A 31 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36395 , F 14, S 8, H M 540241, I/A 31 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
- C/ GRAN VIA, 69 9 10 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36395 , F 14, S 8, H M 540241, I/A 31 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36395 , F 14, S 8, H M 540241, I/A 31 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36395 , F 14, S 8, H M 540241, I/A 31 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
- AVDA DEL DOCTOR ARCE 14 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36395 , F 13, S 8, H M 540241, I/A 30 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
Capital Anterior: | 834.309,00 | Euros |
Disminución de capital | 723.971,00 | Euros |
Capital Actual: | 110.338,00 | Euros |
Porcentaje: | 86,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36395 , F 13, S 8, H M 540241, I/A 29 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-67-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36395 , F 12, S 8, H M 540241, I/A 28 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-67-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36395 , F 12, S 8, H M 540241, I/A 27 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
- C/ MONTE ESQUINZA 30 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36395 , F 12, S 8, H M 540241, I/A 26 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28