EULACOM EUROPA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Francesc Layret, 114
Código Postal 08911
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EULACOM EUROPA SL
CIF B67050864
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 05/07/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EULACOM EUROPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EULACOM EUROPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLADO ADVOCATS GRUP CONSULTOR SA | Liquidador | 09/11/2018 | 17/01/2019 |
Llado Chimenis Xavier | REPR.143 RRM | 09/11/2018 | 17/01/2019 |
Martin Gert Luckmann | Administrador Unico | 21/07/2017 | 09/11/2018 |
ACTOS BORME DE EULACOM EUROPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46033 , F 43, S 8, H B 507358, I/A 3 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46033 , F 43, S 8, H B 507358, I/A 3 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46033 , F 43, S 8, H B 507358, I/A 2 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46033 , F 43, S 8, H B 507358, I/A 2 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46033 , F 43, S 8, H B 507358, I/A 2 (09/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO MARTIN GERT LUCKMANN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46033 , F 41, S 8, H B 507358, I/A 1 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46033 , F 41, S 8, H B 507358, I/A 1 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Dirección:CL FRANCESC LAYRET, 114, LOCAL BAJOS (BADALONA)
Comienzo de operaciones:05/07/17
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:LA IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION, AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN GENERAL. CONSULTORIA, GESTION, ASESORAMIENTO, MARKETING E INTERMEDIACION DE PRODUCTOS DIVERSOS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46033 , F 41, S 8, H B 507358, I/A 1 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08