EUDEL INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EUDEL INVERSIONES SICAV
Nombres Anteriores
- CARTERA MACAM SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EUDEL INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUDEL INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 03/10/2014 | 28/04/2021 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 26/02/2019 | 28/04/2021 |
Delgado Rodriguez Dolores | Consejero | 28/11/2012 | 28/04/2021 |
Delgado Rodriguez Dolores -maria | Secretario | 13/10/2017 | 28/04/2021 |
Delgado Rodriguez Francisco Manuel | Consejero | 28/11/2012 | 28/04/2021 |
Delgado Rodriguez Francisco Manuel | Presidente | 28/11/2012 | 28/04/2021 |
Delgado Rodriguez Maria Eugenia | Consejero | 13/10/2017 | 28/04/2021 |
Gonzalez Aller Gross Adolfo | Liquidador | 28/04/2021 | 28/04/2021 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 15/10/2019 | 28/04/2021 |
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SA | Apoderado | 26/02/2019 | 28/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUDEL INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 116, S 8, H M 233278, I/A 35 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-84-28
- BAJA DE LA SOCIEDAD DEL REGISTRO DE SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, POR RESOLUCION DEL PRESIDENTE DE LA CNMV ADOPTADA EL 26 DE MARZO DE 2021
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14180 , F 59, S 8, H M 233278, I/A 1-M (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 115, S 8, H M 233278, I/A 34 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 115, S 8, H M 233278, I/A 34 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se aprueban nueva redaccion de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 114, S 8, H M 233278, I/A 33 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
- C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 113, S 8, H M 233278, I/A 32 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social y designación de depositario.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 112, S 8, H M 233278, I/A 31 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Apoderado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 112, S 8, H M 233278, I/A 31 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 112, S 8, H M 233278, I/A 31 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 112, S 8, H M 233278, I/A 30 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28