ETYMOS CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Veleta, 17
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ETYMOS CONSULTING SL
CIF B85729317
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 24/06/2009
Nombres Anteriores
- CSS COACHING Y CONSULTORIA DE NEGOCIO SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ETYMOS CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ETYMOS CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Satrustegui Silvela Cristina | Administrador Unico | 08/03/2011 | 01/02/2012 |
Satrustegui Silvela Cristina | Liquidador | 01/02/2012 | 01/02/2012 |
Satrustegui Silvela Cristina | Apoderado | 31/07/2009 | 01/02/2012 |
Amorena Doncel Jose Manuel | Administrador Unico | 03/05/2010 | 08/03/2011 |
Fernandez Moreno Ines | Socio Unico | 31/07/2009 | 08/03/2011 |
Fernandez Moreno Ines | Administrador Unico | 31/07/2009 | 03/05/2010 |
ACTOS BORME DE ETYMOS CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 98, S 8, H SS 33326, I/A 4 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 98, S 8, H SS 33326, I/A 4 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 98, S 8, H SS 33326, I/A 4 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 98, S 8, H SS 33326, I/A 4 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-1-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 98, S 8, H SS 33326, I/A 3 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-20
- ETYMOS CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 98, S 8, H SS 33326, I/A 2 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 98, S 8, H SS 33326, I/A 2 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 98, S 8, H SS 33326, I/A 2 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-20
- CMNO DE MARBIL Nº 24 2º DCHA. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 95, S 8, H SS 33326, I/A 1. (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-20