ETXEONDOA GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Fermin / San Fermin Kalea, 14
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social ETXEONDOA GESTION SL
CIF B71203954
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/09/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario BALNEARIO DE ELGORRIAGA SL
VINCULACIONES DE ETXEONDOA GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ETXEONDOA GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALNEARIO DE ELGORRIAGA SL | Socio Unico | 10/11/2014 | 29/03/2023 |
Boneta Lapitz Javier | Administrador Solidario | 10/11/2014 | 29/03/2023 |
Guelbenzu Zubieta Cristina | Administrador Solidario | 10/11/2014 | 29/03/2023 |
Guelbenzu Zubieta Cristina | Liquidador Unico | 29/03/2023 | 29/03/2023 |
Fuertes Echeverria Roberto | Apoderado | 16/03/2016 | 09/04/2019 |
ACTOS BORME DE ETXEONDOA GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 5, S 8, H NA 34525, I/A 4 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 5, S 8, H NA 34525, I/A 4 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 5, S 8, H NA 34525, I/A 4 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 5, S 8, H NA 34525, I/A 4 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-31
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 5, S 8, H NA 34525, I/A 4 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 5, S 8, H NA 34525, I/A 3 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 3, S 8, H NA 34525, I/A 2 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 1, S 8, H NA 34525, I/A 1 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 1, S 8, H NA 34525, I/A 1 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-31
Dirección:C/ SAN FERMIN, NUMERO 14, ENTRESUELO IZQUIERDA (PAMPLONA)
Comienzo de operaciones:22/09/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La gestión, administración, explotación compra, venta y arrendamiento de establecimientos balnearios y hoteleros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 1, S 8, H NA 34525, I/A 1 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-31