ETXEBIZITZA ARAMOTZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Barro Peruri Auzoa, 33
Código Postal 48940
Municipio Leioa
Provincia Bizkaia
Razón Social ETXEBIZITZA ARAMOTZ SL
CIF B95331195
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 16/09/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ETXEBIZITZA ARAMOTZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ETXEBIZITZA ARAMOTZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andraca Riffard Nerea | Apoderado | 07/02/2011 | 26/12/2017 |
Andraca Riffard Nerea | Liquidador | 26/12/2017 | 26/12/2017 |
Munguia Alvarado Jose Ramon | Administrador Unico | 07/02/2011 | 26/12/2017 |
Andraca Riffard Nerea | Consejero | 07/02/2011 | |
Andraca Riffard Nerea | Apoderado Mancomunado | 07/02/2011 | |
Fernandez Astobiza Jose Miguel | Presidente | 07/02/2011 | |
Fernandez Astobiza Jose Miguel | Consejero | 07/02/2011 | |
Fernandez Astobiza Jose Miguel | Apoderado Mancomunado | 07/02/2011 | |
Fernandez Villacorta Alfonso | Consejero | 07/02/2011 | |
Fernandez Villacorta Alfonso | Apoderado Mancomunado | 07/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ETXEBIZITZA ARAMOTZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 112, S 8, H BI 40646, I/A 8 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 112, S 8, H BI 40646, I/A 8 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 112, S 8, H BI 40646, I/A 8 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 112, S 8, H BI 40646, I/A 8 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-48
Capital Anterior: | 300.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 270.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 30.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 90,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 111, S 8, H BI 40646, I/A 7 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 109, S 8, H BI 40646, I/A 6 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 109, S 8, H BI 40646, I/A 6 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-48
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 109, S 8, H BI 40646, I/A 5 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4469 , F 109, S 8, H BI 40646, I/A 5 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-48