ETXE ONENAK SA
Dirección social Paseo Lugaritz, 21
Código Postal 20018
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ETXE ONENAK SA
CIF A20164158
Actividad Promoción inmobiliaria
Teléfono 94 342 95 21
Página Web www.etxeonenak.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Suquia Irastorza Aitziber
Auditor IZE AUDITORES SLP
ORGANIGRAMA DE ETXE ONENAK SA
VINCULACIONES DE ETXE ONENAK SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ETXE ONENAK SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IZE AUDITORES SLP | Auditor | 09/02/2017 | |
Suquia Irastorza Aitziber | Administrador Unico | 05/11/2014 | |
Maiz Larramendi Jose Maria | Apoderado | 19/12/2012 | |
IZE AUDITORES SA | Auditor | 16/04/2012 | |
Apaolaza Cigaran Agustin | Apoderado | 19/05/2011 |
ACTOS BORME DE ETXE ONENAK SA
- REVOCACION DEL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR DE CUENTAS "IZE AUDITORES, S.L.P." PARA LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021, POR CAUSA JUSTA.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 28, S 8, H SS 4343, I/A 53 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 27, S 8, H SS 4343, I/A 52 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-20
- Beneficiarios de la segregación: CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 27, S 8, H SS 4343, I/A 51 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-20
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 26, S 8, H SS 4343, I/A 50 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-20
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 26, S 8, H SS 4343, I/A 49 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-20
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 26, S 8, H SS 4343, I/A 48 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-20
- PASEO LUGARITZ 21 - EDIFICIO SUKIA. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 26, S 8, H SS 4343, I/A 47 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-20
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 26, S 8, H SS 4343, I/A 46 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-20
- MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 9º Y 10º DE LOS ESTATUTOS, RELATIVOS EL 9º AL SISTEMA DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, Y EL 10º AL ORGANO DE ADMINISTRACION.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 24, S 8, H SS 4343, I/A 45 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-20
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 24, S 8, H SS 4343, I/A 45 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-20