ETNIC 35 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Sant Joan Bosco, 51
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ETNIC 35 SL
CIF B63566632
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 06/07/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ETNIC 35 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ETNIC 35 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fabio Scielzo | Administrador Unico | 03/09/2013 | 20/08/2015 |
Fabio Scielzo | Liquidador | 20/08/2015 | 20/08/2015 |
Vidal Vera David | Administrador Unico | 28/08/2013 | 03/09/2013 |
Andrea Fioravanti | Administrador Unico | 23/07/2012 | 28/08/2013 |
Cañizares Lanza Maria Del Prado | Administrador | 23/07/2012 |
ACTOS BORME DE ETNIC 35 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36771 , F 45, S 8, H B 285938, I/A 9 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36771 , F 45, S 8, H B 285938, I/A 9 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36771 , F 45, S 8, H B 285938, I/A 9 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36771 , F 45, S 8, H B 285938, I/A 8 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36771 , F 45, S 8, H B 285938, I/A 8 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36771 , F 44, S 8, H B 285938, I/A 7 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36771 , F 44, S 8, H B 285938, I/A 7 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36771 , F 44, S 8, H B 285938, I/A 6 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36771 , F 44, S 8, H B 285938, I/A 6 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36771 , F 44, S 8, H B 285938, I/A 6 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-08