ETIQUETAS MENDEZ ETIMENSA SA - EXTINGUIDA
Municipio Agüimes
Provincia Las Palmas
Razón Social ETIQUETAS MENDEZ ETIMENSA SA
CIF A35483494
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente FORMULARIOS CANARIOS SA
Propietario FORMULARIOS CANARIOS SA
VINCULACIONES DE ETIQUETAS MENDEZ ETIMENSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ETIQUETAS MENDEZ ETIMENSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Afonso Suarez Armando Raul | Consejero | 02/03/2012 | 28/06/2016 |
FORMULARIOS CANARIOS SA | Socio Unico | 15/04/2016 | 28/06/2016 |
FORMULARIOS CANARIOS SA | Presidente | 02/03/2012 | 28/06/2016 |
FORMULARIOS CANARIOS SA | Consejero | 02/03/2012 | 28/06/2016 |
Mendez Quevedo Maria Esther | Consejero | 02/03/2012 | 28/06/2016 |
Mendez Quevedo Maria Esther | Secretario | 02/03/2012 | 28/06/2016 |
Mendez Quevedo Marta Leonor | Vicepresidente | 02/03/2012 | 28/06/2016 |
Mendez Quevedo Marta Leonor | Consejero | 02/03/2012 | 28/06/2016 |
Afonso Suarez Armando Raul | Secretario | 02/03/2012 | |
Afonso Suarez Ruben Manuel | Consejero | 02/03/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ETIQUETAS MENDEZ ETIMENSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 88, S 8, H GC 18321, I/A 14 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 88, S 8, H GC 18321, I/A 14 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 88, S 8, H GC 18321, I/A 13 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-35
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 88, S 8, H GC 18321, I/A 12º (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-35
Consejero
- Afonso Suarez Armando Raul
- Afonso Suarez Armando Raul
- Afonso Suarez Ruben Manuel
- Afonso Suarez Ruben Manuel
- FORMULARIOS CANARIOS SA
- FORMULARIOS CANARIOS SA
- Mendez Quevedo Jose Braulio
- Mendez Quevedo Jose Braulio
- Mendez Quevedo Maria Esther
- Mendez Quevedo Maria Esther
- Mendez Quevedo Marta Leonor
- Mendez Quevedo Marta Leonor
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 88, S 8, H GC 18321, I/A 12º (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-35
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-214-35