ETHER FORUM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Apolonio Morales, 6
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ETHER FORUM SL
CIF B86175809
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Ensayos y análisis técnicos
Fecha de Constitución 16/03/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ETHER FORUM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ETHER FORUM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calzada Terrados Blas | Consejero | 24/03/2011 | 04/01/2012 |
Calzada Torres Juan Pablo | Consejero | 24/03/2011 | 04/01/2012 |
Morales Barroso Jose | Consejero Delegado Solidario | 24/03/2011 | 04/01/2012 |
Morales Barroso Jose | Presidente | 24/03/2011 | 04/01/2012 |
Morales Barroso Jose | Consejero | 24/03/2011 | 04/01/2012 |
Morales Barroso Jose | Liquidador Mancomunado | 04/01/2012 | 04/01/2012 |
Toro Marin Ramon | Secretario | 24/03/2011 | 04/01/2012 |
Toro Marin Ramon | Consejero Delegado Solidario | 24/03/2011 | 04/01/2012 |
Toro Marin Ramon | Consejero | 24/03/2011 | 04/01/2012 |
Toro Marin Ramon | Liquidador Mancomunado | 04/01/2012 | 04/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ETHER FORUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28583 , F 204, S 8, H M 514614, I/A 2 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28583 , F 204, S 8, H M 514614, I/A 2 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28583 , F 204, S 8, H M 514614, I/A 2 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28583 , F 204, S 8, H M 514614, I/A 2 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28583 , F 201, S 8, H M 514614, I/A 1 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-28
Dirección:C/ APOLONIO 6 (MADRID)
Comienzo de operaciones:16/03/11
Capital:15.000,00 Euros
Objeto social:Promoción, organización, formación y asistencia técnica de todo tipo de empresas mercantiles,..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28583 , F 201, S 8, H M 514614, I/A 1 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-28